KRS 0000629598
NIP6793132833
REGON36522680400000
NazwaSECURITUM QUARTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSECURITUM QUARTUS
Data rejestracji 24 sie 2016 (8 lat temu) 24 sie 2016
Data usunięcia 11 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BORKOWSKA, 25A, KRAKÓW, 30-438, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 35000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SECURITUM@SECURITUM.PL
Dane podatkowe
NIP 6793132833
data rejestracji 03 wrz 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 gru 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4743Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMICHAŁ TOMASZ SAJDAK
Wspólnik
2016-08-24
2024-01-11
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.750,00 ZŁ
RADOSŁAW STACHOWIAK
Wspólnik
2021-06-07
2024-01-11
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.750,00 ZŁ
KATARZYNA HONORATA SAJDAK
Wspólnik
2016-08-24
2024-01-11
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ
MICHAŁ TOMASZ SAJDAK
Beneficjent
RADOSŁAW STACHOWIAK
Beneficjent
MICHAŁ TOMASZ SAJDAK
reprezentant
MICHAŁ BENTKOWSKI
reprezentant
RADOSŁAW STACHOWIAK
reprezentant
MICHAŁ TOMASZ SAJDAK
Likwidator
2023-05-25
2024-01-11
RADOSŁAW STACHOWIAK
Likwidator
2023-05-25
2024-01-11
MICHAŁ TOMASZ SAJDAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RADOSŁAW STACHOWIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU ORAZ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
MICHAŁ TOMASZ SAJDAK
PREZES ZARZĄDU
2016-08-24
2019-08-06
MICHAŁ TOMASZ SAJDAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-08-06
2023-05-25
MICHAŁ BENTKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-04-12
2022-11-22
RADOSŁAW STACHOWIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-04-12
2019-08-06
RADOSŁAW STACHOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2019-08-06
2023-05-25
2016-08-24
2023-03-23
SECURITUM AUDYTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2023-03-23
2023-05-25
SECURITUM QUARTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie