KRS 0000629443
NIP6760059568
REGON35058257700000
NazwaAPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaAPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 22 lip 2016 (8 lat temu) 22 lip 2016
Data usunięcia 09 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PROFESORA MICHAŁA BOBRZYŃSKIEGO, 45, KRAKÓW, 30-348, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6760059568
data rejestracji 01 wrz 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2016-07-22
2020-10-09
36341604400000
ANNA TERESA SARGA
Wspólnik
2016-07-22
2020-10-09
PAWEŁ BUCZEK
Wspólnik
2016-07-22
2020-10-09
IRENEUSZ MIROSŁAW SARGA
Wspólnik
2018-07-31
2020-10-09
ANNA TERESA SARGA
Beneficjent
PAWEŁ BUCZEK
reprezentant
ANNA TERESA SARGA
reprezentant
IRENEUSZ MIROSŁAW SARGA
Beneficjent
PAWEŁ BUCZEK
Beneficjent
ANNA TERESA SARGA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA
IRENEUSZ MIROSŁAW SARGA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PAWEŁ BUCZEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2016-07-22
2020-10-09
36341604400000
2016-07-22
2020-06-17
UL. CZERWONE MAKI, 53, KRAKÓW, 30-392, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie