KRS 0000069657
NIP6760059568
REGON35058257700000
NazwaAPI ANNA SARGA I PAWEŁ BUCZEK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaAPI ANNA SARGA I PAWEŁ BUCZEK
Data rejestracji 07 gru 2001 (23 lata temu) 07 gru 2001
Data usunięcia 24 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres CZERWONE MAKI, 53, KRAKÓW, 30-392, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6760059568
data rejestracji 01 wrz 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJIRENEUSZ MIROSŁAW SARGA
Beneficjent
PAWEŁ BUCZEK
Beneficjent
ANNA TERESA SARGA
Beneficjent
PAWEŁ BUCZEK
reprezentant
ANNA TERESA SARGA
reprezentant
ANNA TERESA SARGA
Wspólnik
2001-12-07
2022-08-24
PAWEŁ BUCZEK
Wspólnik
2001-12-07
2022-08-24
IRENEUSZ MIROSŁAW SARGA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PAWEŁ BUCZEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA
ANNA TERESA SARGA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
ANNA TERESA SARGA
Członek Organu Reprezentacji
2001-12-07
2022-08-24
PAWEŁ BUCZEK
Członek Organu Reprezentacji
2001-12-07
2022-08-24
2001-12-07
2007-01-24
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 5, KRZESZOWICE, 32 - 065, KRZESZOWICE, POLSKA
2007-01-24
2012-04-25
ZDROWA, 22 A, KRAKÓW, 31-216, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie