KRS 0000629350
NIP1231321584
REGON36501394200000
NazwaBLUNERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBLUNERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 21 lip 2016 (8 lat temu) 21 lip 2016
Data usunięcia 15 mar 2022 15 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. JANA CZECZOTA, 31, WARSZAWA, 02-607, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@BLUNERAL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9603Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWWspólnik
2016-07-21
2022-03-15
36496398900000
MAREK GUT
Wspólnik
2016-07-21
2022-03-15
ŁUKASZ POTAPCZUK
Wspólnik
2016-07-21
2022-03-15
IWONA MAŁGORZATA CHOSIŃSKA
Wspólnik
2018-03-27
2022-03-15
MAREK GUT
Likwidator
2020-12-11
2022-03-15
ŁUKASZ POTAPCZUK
Likwidator
2020-12-11
2022-03-15
ŁUKASZ POTAPCZUK
Beneficjent
MAREK GUT
Beneficjent
IWONA MAŁGORZATA CHOSIŃSKA
Beneficjent
ŁUKASZ POTAPCZUK
reprezentant
MAREK GUT
reprezentant
ŁUKASZ POTAPCZUK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
UCZESTNICZY W ZYSKU W UDZIALE W 33,75%
POSIADA 45% W BLUNERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
MAREK GUT
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
UCZESTNICZY W ZYSKU W UDZIALE 41,25%
POSIADA 55% W BLUNERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
IWONA MAŁGORZATA CHOSIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA MOŻE BYC REPRZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, PROKURENTA LUB PEŁNOMOCNIKA. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST BLUNERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000628192, KTÓRA JEST REPREZENTOWANA NASTĘPUJĄCO: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKOWIE ZARZĄDU KOM PLEM ENTARIUSZA: MAREK GUT - PREZES ZARZĄDU, ŁUKASZ POTAPCZUK -CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2016-07-21
2020-12-11
36496398900000
2016-07-21
2020-12-11
BLUNERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-07-21
2018-03-27
UL. BIEDRONKI, 14, ZALESIE GÓRNE, 05-540, ZALESIE GÓRNE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie