KRS 0000628192
NIP1231321153
REGON36496398900000
NazwaBLUNERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBLUNERAL
Data rejestracji 13 lip 2016 (8 lat temu) 13 lip 2016
Data usunięcia 13 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA CZECZOTA, 31, WARSZAWA, 02-607, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@BLUNERAL.COM
Dane podatkowe
NIP 1231321153
data rejestracji 29 lip 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWMAREK MEDVESEK
Wspólnik
2016-07-13
2022-04-13
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.750 ZŁ
ŁUKASZ POTAPCZUK
Wspólnik
2016-07-13
2022-04-13
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250 ZŁ
ŁUKASZ POTAPCZUK
Beneficjent
MAREK GUT
Beneficjent
ŁUKASZ POTAPCZUK
reprezentant
MAREK GUT
reprezentant
MAREK GUT
Likwidator
2021-01-08
2022-04-13
ŁUKASZ POTAPCZUK
Likwidator
2021-01-08
2022-04-13
ŁUKASZ POTAPCZUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAREK GUT
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJACEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK MEDVESEK
PREZES ZARZĄDU
2016-07-13
2021-01-08
ŁUKASZ POTAPCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-13
2021-01-08
2016-07-13
2021-01-08
BLUNERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-07-13
2021-01-08
UL. BIEDRONKI, 14, ZALESIE GÓRNE, 05-540, ZALESIE GÓRNE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie