KRS 0000627946
NIP6182153987
REGON36523622800000
NazwaAMK WELDING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAMK WELDING POLAND
Data rejestracji 26 sie 2016 (8 lat temu) 26 sie 2016
Data usunięcia 04 mar 2022 04 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. INWESTORSKA, 7, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6182153987
data rejestracji 01 paź 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2811Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #3030Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3316Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCHARLYN EASTON
Beneficjent
1939-07-28
SŁAWOMIR ANDRZEJ ZDYB
reprezentant
MICHAŁ RAFAŁ SĘKOWSKI
reprezentant
AMK WELDING, INC.
Wspólnik
2016-08-26
2022-03-04
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR ZDYB
Likwidator
2021-06-04
2022-03-04
MICHAŁ SĘKOWSKI
Likwidator
2021-06-04
2022-03-04
ARLYN EASTON
Beneficjent
82,445 UDZIAŁÓW W MEYER TOOL INC. KTÓRY JEST 100% UDZIAŁOWCEM AMK WELDING INC
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DANIEL GODIN
PREZES ZARZĄDU
2016-08-26
2021-06-04
ANDRZEJ GOLASZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-08-26
2017-06-07
KRISTIE PETERSEN
WICEPREZES ZARZĄDU I SEKRETARZ
2016-08-26
2016-12-23
MICHAŁ SĘKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-07
2021-06-04
SŁAWOMIR ZDYB
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-07
2021-06-04
2016-08-26
2017-06-07
AIR INDUSTRIES GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-06-07
2021-06-04
AMK WELDING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie