KRS 0000626990
NIP8151800820
REGON36488711300000
NazwaFUNDACJA BASK W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBASK
Data rejestracji 06 lip 2016 (8 lat temu) 06 lip 2016
Data usunięcia 30 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres 300, ALBIGOWA, 37-122, ALBIGOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9103Z KONSERWACJA ZABYTKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #86 OPIEKA ZDROWOTNA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #91 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAANTONI DZIUGIEŁ
Likwidator
2020-03-16
2020-11-30
PIOTR KRZYSZTOF KANTOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-07-06
2020-11-30
BOGUSŁAW WOJCIECH PAŚKO
Członek Organu Nadzoru
2016-07-06
2020-11-30
KRZYSZTOF JAN DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-07-06
2020-03-03
PAWEŁ GŁĄB
Członek Organu Nadzoru
2020-03-03
2020-11-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANTONI DZIUGIEŁ
PREZES ZARZĄDU
2016-07-06
2020-03-16
JÓZEF BOLESŁAW BYTNAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-07-06
2020-03-16
2016-07-06
2020-03-16
FUNDACJA BASK
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie