KRS 0000625099
NIP9721263450
REGON36425141500000
NazwaMORE PLACE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMORE PLACE
Data rejestracji 28 cze 2016 (8 lat temu) 28 cze 2016
Data usunięcia 30 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KRZEMOWA, 1, ZŁOTNIKI, 62-002, ZŁOTNIKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5802000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 5802000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5802
Dane podatkowe
NIP 9721263450
data rejestracji 01 lis 2016
status Czynny
30102040270000140214075073
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
97102040270000130213847712
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
17102040270000160213532009
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPIOTR WIŚCICKI
Beneficjent
TOMASZ PIETRZYŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR WIŚCICKI
zgłaszający - członek zarządu
SZYMON WIŚCICKI
Członek Organu Nadzoru
2016-06-28
2016-07-05
ALINA WIŚCICKA
Członek Organu Nadzoru
2016-06-28
2020-10-30
JOANNA PIETRZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-06-28
2020-10-30
MICHAŁ WIŚCICKI
Członek Organu Nadzoru
2016-07-05
2020-10-30
PIOTR WIŚCICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PRAWO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU; PRAWO DO PRZYDZIELANIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
SZYMON WIŚCICKI
PREZES ZARZĄDU
2016-06-28
2016-07-05
TOMASZ PIETRZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-28
2020-10-30
PIOTR WIŚCICKI
PREZES ZARZĄDU
2016-07-05
2020-10-30
2016-06-28
2017-02-24
VILLA SUCHOLESKA DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
2016-06-28
2016-11-10
UL. OBORNICKA, 117, SUCHY LAS, 62-002, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie