KRS 0000625092
NIP7811927763
REGON36433701600000
NazwaSELLWELL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSELLWELL
Data rejestracji 29 cze 2016 (8 lat temu) 29 cze 2016
Data usunięcia 26 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WIERZBIĘCICE, 44A, POZNAŃ, 61-568, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #4615 POŚREDNICTWO I PRZEDSTAWICIELSTWO HANDLOWE W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO: WYROBAMI METALOWYMI, PORCELANOWYMI, CERAMICZNYMI I SZKLANYMI ORAZ POZOSTAŁYMI ARTYKUŁAMI DO UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO, MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO; #4617 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWCZESŁAW WIŚCICKI
Członek Organu Nadzoru
2016-06-29
2016-11-10
URSZULA ŻŁOBECKA
Członek Organu Nadzoru
2016-06-29
2016-11-10
PAWEŁ GNIADEK
Członek Organu Nadzoru
2016-06-29
2016-11-10
MARIUSZ JAN ŁOPATA
Członek Organu Nadzoru
2016-11-10
2017-06-26
MARCIN PIOTR FRĄCZEK
Członek Organu Nadzoru
2016-11-10
2017-06-26
IWONA KATARZYNA GNIADEK
Członek Organu Nadzoru
2016-11-10
2017-06-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
SZYMON WIŚCICKI
PREZES ZARZĄDU
2016-06-29
2016-11-10
PAWEŁ GNIADEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-10
2017-06-26
2016-06-29
2016-11-10
UL. JANUSZA ZEYLANDA, 3, POZNAŃ, 60-808, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie