KRS 0000623466
NIP8512831582
REGON81088887200000
NazwaDERKON REMONTY I INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaDERKON REMONTY I INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 17 cze 2016 (8 lat temu) 17 cze 2016
Data usunięcia 15 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KADETÓW, 1, SZCZECIN, 71-227, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8512831582
data rejestracji 01 wrz 2003
status Czynny
91102048670000110200816462
PKO Oddział 1 w Stargardzie Szczecińskim
ul. Wyszyńskiego 10 73-110 stargardzki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMRAFAŁ KORNEL CHEŁSTOWSKI
Wspólnik
2016-06-17
2022-11-15
Wspólnik
2016-06-17
2022-11-15
36226983600000
IZABELA MARIA DERBISZEWSKA
Wspólnik
2016-06-17
2022-11-15
EWELINA ALEKSANDRA CHEŁSTOWSKA
Wspólnik
2017-05-23
2018-08-23
RAFAŁ KORNEL CHEŁSTOWSKI
Beneficjent
IZABELA MARIA DERBISZEWSKA
Beneficjent
RAFAŁ KORNEL CHEŁSTOWSKI
reprezentant
IZABELA MARIA DERBISZEWSKA
reprezentant
RAFAŁ KORNEL CHEŁSTOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
IZABELA MARIA DERBISZEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - DERKON REMONTY I INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA ZARZĄD POSIADAJĄCY REPREZENTACJĘ ŁĄCZNĄ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ IZABELA MARIA DERBISZEWSKA I RAFAŁ KORNEL CHEŁSTOWSKI.
Członek Organu Reprezentacji
2016-06-17
2022-11-15
36226983600000
2016-06-17
2022-11-15
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-06-17
2022-11-15
DERKON REMONTY I INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-06-17
2022-11-15
UL. KADETÓW, 1, SZCZECIN, 71-227, SZCZECIN, POLSKA
2016-06-17
2022-11-15
4221Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
2016-06-17
2022-11-15
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2016-06-17
2022-11-15
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2016-06-17
2022-11-15
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2016-06-17
2022-11-15
251 - PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
2016-06-17
2022-11-15
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2016-06-17
2022-11-15
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2016-06-17
2022-11-15
773 - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH
2016-06-17
2022-11-15
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie