KRS 0000170395
NIP8512831582
REGON81088887200000
Nazwa"DERKON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDERKON
Data rejestracji 09 wrz 2003 (21 lat temu) 09 wrz 2003
Data usunięcia 23 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KADETÓW, 1, SZCZECIN, 71-227, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8512831582
data rejestracji 01 wrz 2003
status Czynny
91102048670000110200816462
PKO Oddział 1 w Stargardzie Szczecińskim
ul. Wyszyńskiego 10 73-110 stargardzki POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322 WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHRAFAŁ KORNEL CHEŁSTOWSKI
Beneficjent
IZABELA MARIA DERBISZEWSKA
Beneficjent
RAFAŁ KORNEL CHEŁSTOWSKI
reprezentant
IZABELA MARIA DERBISZEWSKA
reprezentant
IZABELA MARIA DERBISZEWSKA
Wspólnik
2003-09-09
2016-01-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
AGNIESZKA WOŹNIAK
Wspólnik
2003-09-09
2006-08-04
50 UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE NA 25.000,00 ZŁOTYCH
RAFAŁ KORNEL CHEŁSTOWSKI
Wspólnik
2006-08-04
2016-01-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
Wspólnik
2015-12-30
2016-03-08
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ
36226983600000
AGNIESZKA WOŹNIAK
Prokurent
2003-09-09
2006-08-04
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
RAFAŁ KORNEL CHEŁSTOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
IZABELA MARIA DERBISZEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
IZABELA MARIA DERBISZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-09-09
2017-01-23
RAFAŁ KORNEL CHEŁSTOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-09
2017-01-23
2003-09-09
2006-08-04
SPÓŁDZIELCZA, 27, SZCZECIN, 70-393, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie