KRS 0000622730
NIP7010585419
REGON36468716000000
NazwaJK POŚREDNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJK POŚREDNICY
Data rejestracji 10 cze 2016 (8 lat temu) 10 cze 2016
Data usunięcia 11 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JAWOROWA, 10, SŁAWKÓW, 41-260, SŁAWKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHJACEK KREJPCIO
Wspólnik
2016-06-10
2020-08-11
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
ŁUKASZ LESZEK ĆMIEL
Wspólnik
2016-06-10
2020-08-11
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ
PAWEŁ JAKUBOWSKI
Prokurent
2018-03-15
2018-12-03
PROKURA ODDZIELNA
ŁUKASZ LESZEK ĆMIEL
Prokurent
2016-06-10
2020-03-31
PROKURA ODDZIELNA
ŁUKASZ LESZEK ĆMIEL
Likwidator
2020-03-31
2020-08-11
JACEK KREJPCIO
Likwidator
2020-03-31
2020-08-11
ŁUKASZ LESZEK ĆMIEL
Beneficjent
JACEK KREJPCIO
reprezentant
ŁUKASZ LESZEK ĆMIEL
reprezentant
ŁUKASZ LESZEK ĆMIEL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JACEK KREJPCIO
PREZES ZARZĄDU
2016-06-10
2017-01-11
JACEK KREJPCIO
PREZES ZARZĄDU
2018-03-15
2020-03-31
2016-06-10
2020-03-31
JK POŚREDNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-06-10
2016-09-15
ALEJA ARMII LUDOWEJ, 147, WARSZAWA, 00-898, WARSZAWA, POLSKA
2016-09-15
2019-02-12
ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 147, WARSZAWA, 00-898, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie