KRS 0000591846
NIP5223048880
REGON36325841500000
NazwaLJ FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLJ FINANSE
Data rejestracji 16 gru 2015 (9 lat temu) 16 gru 2015
Data usunięcia 27 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JAWOROWA, 10, SŁAWKÓW, 41-260, SŁAWKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWJACEK KREJPCIO
reprezentant
ŁUKASZ LESZEK ĆMIEL
reprezentant
GRAŻYNA JADWIGA ĆMIEL
Beneficjent
ŁUKASZ LESZEK ĆMIEL
Wspólnik
2015-12-16
2016-03-01
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160000 ZŁ
JACEK KREJPCIO
Wspólnik
2015-12-16
2020-07-27
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000 ZŁ
GRAŻYNA JADWIGA ĆMIEL
Wspólnik
2016-03-01
2020-07-27
152 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 152.000 ZŁ
JACEK KREJPCIO
Likwidator
2019-12-05
2020-07-27
ŁUKASZ LESZEK ĆMIEL
Likwidator
2019-12-05
2020-07-27
GRAŻYNA JADWIGA ĆMIEL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ŁUKASZ LESZEK ĆMIEL
PREZES ZARZĄDU
2015-12-16
2019-12-05
JACEK KREJPCIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-16
2019-12-05
2015-12-16
2019-12-05
LJ FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-16
2019-02-20
ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 147, WARSZAWA, 00-898, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie