KRS 0000622464
NIP7010587453
REGON36471381500000
NazwaTO REFORGE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaTO REFORGE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3
Data rejestracji 14 cze 2016 (8 lat temu) 14 cze 2016
Data usunięcia 16 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA, 16, WARSZAWA, 02-013, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7010587453
data rejestracji 28 cze 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2016-06-14
2017-04-05
36265407200000
Wspólnik
2017-04-05
2020-11-16
14749030300000
Wspólnik
2020-09-16
2020-11-16
14748354000000
ŁUKASZ KRASNOPOLSKI
Beneficjent
ŁUKASZ KRASNOPOLSKI
reprezentant
ŁUKASZ KRASNOPOLSKI
Beneficjent
OSOBA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI TJ. TO REFORGE HOLDING SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ: NARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIENI SĄ: A) DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE PIOTR KUBIŃSKI - PREZEZ ZARZĄDU ORAZ KATARZYNA ZIĘBA - CZŁONEK ZARZĄDU LUB B) DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ŁUKASZ KRASNOPOLSKI - PROKURENT SAMOISTNY. W SPRAWACH PRZEKRACZJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NIE JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZA.
Członek Organu Reprezentacji
2016-06-14
2020-09-16
36406901800000
Członek Organu Reprezentacji
2020-09-16
2020-11-16
14748354000000
2016-06-14
2018-04-20
MYŚLĘ NAD NAZWĄ... SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-04-20
2020-09-16
NARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie