KRS 0000617077
NIP5223062650
REGON36439825900000
NazwaJML DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJML DEWELOPER
Data rejestracji 06 maj 2016 (8 lat temu) 06 maj 2016
Data usunięcia 17 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LEGIONÓW, 12, WIELICZKA, 32-020, WIELICZKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #55 HOTELE I RESTAURACJE #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJMATEUSZ ZBIGNIEW LISOWSKI
Beneficjent
JANUSZ ANDRZEJ LISOWSKI
Beneficjent
MATEUSZ ZBIGNIEW LISOWSKI
reprezentant
JANUSZ ANDRZEJ LISOWSKI
reprezentant
Wspólnik
2016-05-06
2020-08-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000 ZŁ
36382622700000
MATEUSZ ZBIGNIEW LISOWSKI
Wspólnik
2020-08-19
2023-01-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
JANUSZ ANDRZEJ LISOWSKI
Wspólnik
2020-08-19
2023-01-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
JANUSZ ANDRZEJ LISOWSKI
Likwidator
2022-03-24
2023-01-17
MATEUSZ ZBIGNIEW LISOWSKI
Likwidator
2022-03-24
2023-01-17
MATEUSZ ZBIGNIEW LISOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JANUSZ ANDRZEJ LISOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SEBASTIAN ZBIGNIEW STĘPIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2016-05-06
2020-08-19
JANUSZ ANDRZEJ LISOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-08-19
2022-03-24
MATEUSZ ZBIGNIEW LISOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-08-19
2022-03-24
2016-05-06
2020-08-19
B400 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-08-19
2022-03-24
JML DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-05-06
2020-08-19
UL. MARYNIN, 25B, WARSZAWA, 01-469, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie