KRS 0000183134
NIP6831865964
REGON35652394300000
NazwaLISOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLISOWSKI
Data rejestracji 11 gru 2003 (21 lat temu) 11 gru 2003
Data usunięcia 21 lip 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 24, KRAKÓW, 30-570, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1900000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6831865964
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
05249000050000453076629119
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
68109018380000000131614548
SANPL 1 Oddział w Tarnowie
ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMIJANUSZ ANDRZEJ LISOWSKI
Beneficjent
JANUSZ ANDRZEJ LISOWSKI
reprezentant
JANUSZ ANDRZEJ LISOWSKI
Wspólnik
2003-12-11
2015-07-21
1.862 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.862.000 ZŁ
JANUSZ CIEŚLIK
Wspólnik
2003-12-11
2013-03-07
475 UDZIAŁÓW (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) O WARTOŚCI 1000 ZŁ(TYSIĄC) KAŻDY ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 475.000 ZŁ
JANUSZ ANDRZEJ LISOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO, SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. JEDNAKŻE CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCE WARTOŚĆ 200.000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGAJĄ WSPÓŁDZIAŁANIA PREZESA ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
JANUSZ ANDRZEJ LISOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-11
2015-07-21
2003-12-11
2015-07-21
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-11
2015-07-21
LISOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-11
2015-07-21
ALEJA POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 24, KRAKÓW, 30-570, KRAKÓW, POLSKA
2003-12-11
2015-07-21
5010A - SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH
2003-12-11
2015-07-21
5010B - SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH
2003-12-11
2015-07-21
5020A - OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH
2003-12-11
2015-07-21
5020B - POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI
2003-12-11
2015-07-21
5030A - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH
2003-12-11
2015-07-21
5030B - SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH
2003-12-11
2015-07-21
652 - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, ZA WYJĄTKIEM UDZIELANIA KREDYTÓW
2003-12-11
2015-07-21
6523Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2003-12-11
2015-07-21
7110Z - WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
2003-12-11
2015-07-21
7413Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie