KRS 0000615722
NIP6793127499
REGON36434150300000
NazwaNOWEUŻYWANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNOWEUŻYWANE
Data rejestracji 28 kwi 2016 (8 lat temu) 28 kwi 2016
Data usunięcia 01 mar 2024 01 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZAWIŁA, 39, KRAKÓW, 30-442, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6793127499
data rejestracji 28 kwi 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 gru 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANABOGDAN STANISŁAW CHUDOBA
Wspólnik
2016-04-28
2016-06-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
IRENEUSZ WYDRZYŃSKI
Wspólnik
2016-06-07
2017-08-22
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁ
MICHAŁ MICHALISZYN
Wspólnik
2016-06-07
2024-03-01
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁ
ADAM JEŻ
Wspólnik
2016-06-07
2024-03-01
37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.850,00 ZŁ
MARIUSZ ZAWADZKI
Wspólnik
2016-06-07
2024-03-01
38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.900,00 ZŁ
MARIUSZ ZAWADZKI
Beneficjent
ADAM JEŻ
Beneficjent
MICHAŁ MICHALISZYN
Beneficjent
MARIUSZ ZAWADZKI
reprezentant
ADAM JEŻ
reprezentant
MICHAŁ MICHALISZYN
reprezentant
MARIUSZ ZAWADZKI
Likwidator
2023-06-16
2024-03-01
MICHAŁ MICHALISZYN
Likwidator
2023-06-16
2024-03-01
ADAM JEŻ
Likwidator
2023-06-16
2024-03-01
MARIUSZ ZAWADZKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ADAM JEŻ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ MICHALISZYN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
BOGDAN STANISŁAW CHUDOBA
PREZES ZARZĄDU
2016-04-28
2016-06-07
IRENEUSZ WYDRZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-07
2017-08-22
MICHAŁ MICHALISZYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-07
2016-07-01
MICHAŁ MICHALISZYN
PREZES ZARZĄDU
2016-07-01
2023-06-16
ADAM JEŻ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-07
2023-06-16
MARIUSZ ZAWADZKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-07
2023-06-16
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7500 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 10679.81 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10679.81 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1741.93 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 655.67 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2093.55 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 4460.48 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -1248.32 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5708.8 |
Aktywa razem | 4460.48 |
A. Aktywa trwałe | 100 |
B. Aktywa obrotowe | 4360.48 |
- Należności krótkoterminowe | 4360.48 |
2016-04-28
2017-01-05
MIRENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-01-05
2023-06-16
NOWEUŻYWANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-04-28
2018-11-05
UL. WADOWICKA, 14, KRAKÓW, 30-415, KRAKÓW, POLSKA
2018-11-05
2021-04-26
UL. WIELICKA, 181A, KRAKÓW, 30-663, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie