KRS 0000615368
NIP6070083000
REGON36431743300000
NazwaSPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW "RODEO" W BUDZYNIU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW "RODEO" W BUDZYNIU
Data rejestracji 28 kwi 2016 (8 lat temu) 28 kwi 2016
Data usunięcia 19 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres OS. ZIELONE, 39, BUDZYŃ, 64-840, BUDZYŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6070083000
data rejestracji 01 cze 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSASZYMON STEMPNIAK
Likwidator
2019-07-04
2023-09-19
PIOTR PAWEŁ BEDNARSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-04-28
2018-04-30
ANDRZEJ SYLWESTER KRAWIECKI
Członek Organu Nadzoru
2016-04-28
2019-07-04
JAN PIOTR MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-04-28
2019-07-04
MARIUSZ MICHAŁ NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2018-04-30
2019-07-04
SZYMON STEMPNIAK
Beneficjent
SZYMON STEMPNIAK
zgłaszający - likwidator
SZYMON STEMPNIAK
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
EUGENIUSZ KOCZOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-28
2019-07-04
PAWEŁ BEDNARSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2016-04-28
2018-04-30
MIROSŁAWA BARBARA BORLIKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-28
2019-07-04
SZYMON STEMPNIAK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2018-04-30
2019-07-04
2016-04-28
2019-07-04
SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW "RODEO" W BUDZYNIU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie