KRS 0000615333
NIP5951470765
REGON36434561300000
NazwaSPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW "CHRZYPSKI TUCZ" W GNUSZYNIE
Krótka nazwaSPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW "CHRZYPSKI TUCZ" W GNUSZYNIE
Data rejestracji 02 maj 2016 (8 lat temu) 02 maj 2016
Data usunięcia 13 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 14, GNUSZYN, 64-412, CHRZYPSKO WIELKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5951470765
data rejestracji 01 lip 2016
status Czynny
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIATADEUSZ MILCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-05-02
2022-12-09
PIOTR GRAŚ
Członek Organu Nadzoru
2016-05-02
2020-07-15
MAREK BARTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2016-05-02
2024-06-13
RAFAŁ BARTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2020-07-15
2024-06-13
ZDZISŁAW OLEJNIK
Członek Organu Nadzoru
2022-12-09
2024-06-13
TOMASZ PIOTR JURGOWIAK
Beneficjent
EUGENIUSZ KOCZOROWSKI
Beneficjent
MICHAŁ GÓŹDŹ
Beneficjent
EUGENIUSZ KOCZOROWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
TOMASZ PIOTR JURGOWIAK
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
EUGENIUSZ KOCZOROWSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
MICHAŁ GÓŹDŹ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
EUGENIUSZ KOCZOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-05-02
2024-06-13
TOMASZ PIOTR JURGOWIAK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2016-05-02
2024-06-13
WŁODZIMIERZ JAN SZYCHOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-02
2022-07-29
MICHAŁ GÓŹDŹ
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-07-29
2024-06-13
2016-05-02
2024-06-13
SPÓŁDZIELNIA
2016-05-02
2024-06-13
SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW "CHRZYPSKI TUCZ" W GNUSZYNIE
2016-05-02
2024-06-13
14, GNUSZYN, 64-412, CHRZYPSKO WIELKIE, POLSKA
2016-05-02
2024-06-13
4623Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT
2016-05-02
2024-06-13
0162Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
2016-05-02
2024-06-13
1011Z - PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
2016-05-02
2024-06-13
1013Z - PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO
2016-05-02
2024-06-13
1041Z - PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH
2016-05-02
2024-06-13
1091Z - PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
2016-05-02
2024-06-13
4611Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW
2016-05-02
2024-06-13
4621Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
2016-05-02
2024-06-13
4632Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
2016-05-02
2024-06-13
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie