KRS 0000615104
NIP6762508415
REGON36460517800000
NazwaECO LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaECO LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 09 maj 2016 (8 lat temu) 09 maj 2016
Data usunięcia 17 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KAPELANKA, 12, KRAKÓW, 30-347, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6762508415
data rejestracji 14 cze 2016
status Czynny
73114020750000326375001001
mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
46114020750000326375001002
mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETWspólnik
2016-05-09
2018-04-17
36015475000000
KRZYSZTOF PIOTR ŁACH TATARA
Wspólnik
2016-05-09
2017-01-12
PIOTR SOBCZYK
Wspólnik
2016-05-09
2018-04-17
PIOTR TOMASZ MATYASIK
Wspólnik
2016-05-09
2018-04-17
GRZEGORZ GNIADEK
Beneficjent
ADAM PASTUSZKA
reprezentant
GRZEGORZ GNIADEK
reprezentant
ADAM PASTUSZKA
Beneficjent
GRZEGORZ GNIADEK
Beneficjent
POSIADANIE 49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NGENO SP. Z O.O. SP.K. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 52% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ADAM PASTUSZKA
Beneficjent
POSIADANIE 49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NGENO SP. Z O.O. SP.K. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 52% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ TJ. ECO LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRZEGORZ GNIADEK, ZAMIESZKAŁY W BRZESKU, UL. LEGIONÓW PIŁSUDSKIEGO 27/52 32-800 BRZESKO- PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU ECO LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ECO LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2016-05-09
2018-04-17
36356247800000
2016-05-09
2017-10-23
PL. WOLNICA, 13, KRAKÓW, 31-060, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie