KRS 0000289751
NIP6762360036
REGON12056138100000
NazwaEOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEOS
Data rejestracji 01 paź 2007 (17 lat temu) 01 paź 2007
Data usunięcia 11 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAPELANKA, 12, KRAKÓW, 30-347, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (34)
#5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5521Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE #5522Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6022Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANADAGMARA MARTA WYCZAŁEK
Prokurent
2008-09-08
2010-10-05
SAMOISTNA
ANNA DOROTA LOREK
Prokurent
2011-08-24
2013-04-24
PROKURA SAMOISTNA
ŁUKASZ ALEKSANDER NOWAK
Prokurent
2012-06-26
2013-04-24
PROKURA SAMOISTNA
Wspólnik
2007-10-01
2008-06-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
35142915100000
Wspólnik
2008-06-26
2012-03-02
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
12060165000000
Wspólnik
2012-03-02
2013-07-19
ID CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA
12143561000000
Wspólnik
2013-07-19
2018-09-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
12031924300000
IRENEUSZ RAFAŁ DŁUGOSZ
Likwidator
2013-07-19
2018-09-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE , BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
KRZYSZTOF PŁASZEWSKI
WICE PREZES ZARZĄDU
2007-10-01
2008-11-19
IRENEUSZ RAFAŁ DŁUGOSZ
PREZES ZARZĄDU
2012-06-26
2013-07-19
KORNEL MAREK DROZDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-10-01
2008-11-19
IRENEUSZ RAFAŁ DŁUGOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-19
2009-06-30
ŁUKASZ NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2009-06-30
2012-06-26
2007-10-01
2013-07-19
EOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-10-01
2008-03-26
ŚW.TOMASZA, 35, KRAKÓW, 31-027, KRAKÓW, POLSKA
2008-03-26
2010-10-05
BERKA JOSELEWICZA, 21, KRAKÓW, 31-031, KRAKÓW, POLSKA
2010-10-05
2013-04-24
PLAC NA GROBLACH, 21, KRAKÓW, 31-101, KRAKÓW, POLSKA
2013-04-24
2016-08-23
RÓŻANA, 21, KRAKÓW, 30-305, KRAKÓW, POLSKA
2016-08-23
2016-10-26
UL. ZWIERZYNIECKA, 29, KRAKÓW, 31-105, KRAKÓW, POLSKA
2016-10-26
2018-05-29
UL. PODZAMCZE, 22, KRAKÓW, 31-003, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie