KRS 0000611265
NIP8992787756
REGON36414802500000
NazwaFPSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFPSM
Data rejestracji 05 kwi 2016 (8 lat temu) 05 kwi 2016
Data usunięcia 21 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SKARBOWCÓW, 66, WROCŁAW, 53-025, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJILONA AGNIESZKA BIERNACKA
Wspólnik
2016-04-05
2020-02-21
5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF EDWARD BIERNACKI
Wspólnik
2016-04-05
2020-02-21
45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
KRZYSZTOF EDWARD BIERNACKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-05
2017-11-16
MICHAŁ LIS
PREZES ZARZĄDU
2017-11-16
2018-11-22
KRZYSZTOF EDWARD BIERNACKI
PREZES ZARZĄDU
2018-11-22
2020-02-21
2016-04-05
2016-04-29
UL. SŁOWIŃCÓW, 66, WROCŁAW, 53-025, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie