KRS 0000538153
NIP8992761194
REGON36054708200000
NazwaTELECRAFT STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTELECRAFT STUDIO
Data rejestracji 08 sty 2015 (10 lat temu) 08 sty 2015
Data usunięcia 20 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SKARBOWCÓW, 66, WROCŁAW, 53-025, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1811Z DRUKOWANIE GAZET #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMICHAŁ ORACZ
Beneficjent
JAKUB DAWID WIŚNIEWSKI
Beneficjent
MICHAŁ ORACZ
reprezentant
JAKUB DAWID WIŚNIEWSKI
reprezentant
Wspólnik
2015-01-08
2016-08-01
46 (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.600,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
02096898000000
MICHAŁ ORACZ
Wspólnik
2016-08-01
2022-04-20
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
JAKUB DAWID WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2016-08-01
2022-04-20
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MICHAŁ SŁAWOMIR ORACZ
Likwidator
2020-10-12
2022-04-20
JAKUB DAWID WIŚNIEWSKI
Likwidator
2020-10-12
2022-04-20
MICHAŁ ORACZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAKUB DAWID WIŚNIEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF BIERNACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-08
2016-08-01
JAKUB DAWID WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-08-01
2020-10-12
MICHAŁ ORACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-01
2020-10-12
2015-01-08
2016-08-01
"KB9" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-08-01
2020-10-12
TELECRAFT STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie