KRS 0000610866
NIP7532439970
REGON36416384600000
NazwaCELPA IMPEX SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCELPA IMPEX
Data rejestracji 08 kwi 2016 (8 lat temu) 08 kwi 2016
Data usunięcia 06 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. FABRYCZNA, 3, ŁAMBINOWICE, 48-316, ŁAMBINOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Dane podatkowe
NIP 7532439970
data rejestracji 23 maj 2016
status Czynny
94105014901000009031079198
INGBSK Oddział w Nysie ul. Celna 28
ul. Celna 28 48-300 nyski POLSKA
95105014901000009031079180
INGBSK Oddział w Nysie ul. Celna 28
ul. Celna 28 48-300 nyski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPAWEŁ MARCIN GACH
Beneficjent
EWA AGNIESZKA LENART- GACH
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
WACŁAW ADAM PENK
Członek Organu Nadzoru
2017-10-23
2017-12-22
MARTA MARIA MACIĄŻEK
Członek Organu Nadzoru
2017-12-22
2023-06-06
KRZYSZTOF ADAM MACIĄŻEK
Członek Organu Nadzoru
2017-12-22
2023-06-06
PAWEŁ MARCIN GACH
Członek Organu Nadzoru
2016-04-08
2023-06-06
JAN MIECZYSŁAW KOWALIK
Członek Organu Nadzoru
2016-04-08
2017-12-22
RADOSŁAW KRZYSZTOF WEBER
Członek Organu Nadzoru
2016-04-08
2017-12-22
TOMASZ KANIA
Prokurent
2017-10-23
2023-06-06
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ MARCIN GACH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
NA KAZDY UDZIAL PRZYPADAJA 2 GLOSY NA ZGROMADZENIU WSPOLNIKOW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU ALBO PROKURENT SAMOISTNY, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WACŁAW ADAM PENK
PREZES ZARZĄDU
2016-04-08
2017-10-23
PAWEŁ MARCIN GACH
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU DO DNIA 20.11.2017R.
2017-10-23
2017-12-22
EWA AGNIESZKA LENART GACH
PREZES ZARZĄDU
2017-12-22
2023-06-06
2016-04-08
2017-12-22
UL. DWORCOWA, 1, ŁAMBINOWICE, 48-316, ŁAMBINOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie