KRS 0000483323
NIP7352858317
REGON12289697300000
NazwaMHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMHP
Data rejestracji 30 paź 2013 (11 lat temu) 30 paź 2013
Data usunięcia 05 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GREL, 21, NOWY TARG, 34-400, NOWY TARG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH #284 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #243 PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘMACIEJ PIOTR HUZIOR
Beneficjent
TOMASZ KANIA
reprezentant
MACIEJ PIOTR HUZIOR
Wspólnik
2013-10-30
2021-02-05
99 UDZIAŁÓW KAŻDY PO 50 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 ZŁ
TOMASZ KANIA
Likwidator
2019-12-19
2021-02-05
MACIEJ PIOTR HUZIOR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MACIEJ PIOTR HUZIOR
PREZES ZARZĄDU
2013-10-30
2019-12-19
PAULINA STEFANIA HUZIOR
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-30
2019-12-19
2013-10-30
2019-12-19
MHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie