KRS 0000608963
NIP7822619433
REGON36419385300000
NazwaPERFEKT WERNER SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPERFEKT WERNER
Data rejestracji 13 kwi 2016 (8 lat temu) 13 kwi 2016
Data usunięcia 31 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ŚW. ROCHA, 19L, POZNAŃ, 61-142, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7822619433
data rejestracji 01 cze 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIWspólnik
2016-04-13
2022-08-31
36360010900000
MARZENA MARIA WERNER
Wspólnik
2016-04-13
2022-06-15
PAWEŁ WALDEMAR GRUPA
Wspólnik
2016-04-13
2022-06-15
JANUSZ WERNER
Wspólnik
2016-04-13
2022-06-15
MARTA WERNER GRUPA
Wspólnik
2016-04-13
2022-06-15
JANUSZ WERNER
Wspólnik
2022-06-15
2022-08-31
PAWEŁ WALDEMAR GRUPA
Wspólnik
2022-06-29
2022-08-31
JANUSZ WERNER
Beneficjent
PAWEŁ WALDEMAR GRUPA
zgłaszający - komplementariusz
PAWEŁ WALDEMAR GRUPA
Beneficjent
MARTA WERNER GRUPA
Prokurent
2016-08-04
2022-08-31
PROKURA SAMOISTNA - PROKURA JEDNOOSOBOWA - PROKURA ODDZIELNA
JANUSZ WERNER
Prokurent
2016-08-04
2022-08-31
PROKURA SAMOISTNA - PROKURA JEDNOOSOBOWA - PROKURA ODDZIELNA
JANUSZ WERNER
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
PAWEŁ WALDEMAR GRUPA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PERFEKT WERNER SP. Z O.O. TJ. KOMANDYTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI TJ. KOMANDYTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2016-04-13
2022-06-15
36360010900000
PAWEŁ WALDEMAR GRUPA
Członek Organu Reprezentacji
2022-06-15
2022-08-31
JANUSZ WERNER
Członek Organu Reprezentacji
2022-06-15
2022-08-31
2016-04-13
2022-06-15
PERFEKT WERNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie