KRS 0000599205
NIP7822605537
REGON36360010900000
NazwaPERFEKT WERNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPERFEKT WERNER
Data rejestracji 28 sty 2016 (9 lat temu) 28 sty 2016
Data usunięcia 28 mar 2023 28 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚW. ROCHA, 19L, POZNAŃ, 61-142, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIMARZENA MARIA WERNER
Wspólnik
2016-01-28
2023-03-28
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
PAWEŁ WALDEMAR GRUPA
Wspólnik
2016-01-28
2023-03-28
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
PAWEŁ WALDEMAR GRUPA
Likwidator
2022-07-15
2023-03-28
MARZENA MARIA WERNER
Likwidator
2022-07-15
2023-03-28
PAWEŁ WALDEMAR GRUPA
zgłaszający - likwidator
PAWEŁ WALDEMAR GRUPA
Beneficjent
MARZENA MARIA WERNER
Beneficjent
PAWEŁ WALDEMAR GRUPA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
LIKWIDATOR ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, UPRAWNIONY DO JEJ SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI
MARZENA MARIA WERNER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
LIKWIDATOR ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, UPRAWNIONY DO JEJ SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAWEŁ WALDEMAR GRUPA
PREZES ZARZĄDU
2016-01-28
2022-07-15
MARZENA MARIA WERNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-28
2022-07-15
2016-01-28
2022-07-15
PERFEKT WERNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie