KRS 0000608160
NIP9571084561
REGON36398257100000
NazwaPM SERVICE24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPM SERVICE24
Data rejestracji 17 mar 2016 (9 lat temu) 17 mar 2016
Data usunięcia 19 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TRZY LIPY, 3, GDAŃSK, 80-172, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNETOMASZ MARCIN MATJASZCZUK
Wspólnik
2016-03-17
2018-01-19
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ MARCIN MATJASZCZUK
Likwidator
2017-06-22
2018-01-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO, CZTEROOSOBOWEGO LUB PIĘCIOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DWOMA CZŁONKAMI ZARZĄDU SPÓŁKI.
JAKUB TOMASZ GŁOMBIOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-17
2016-10-18
ANDRZEJ TADEUSZ JANISZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-17
2016-10-18
WALDEMAR ANDRZEJ KRUPA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-17
2016-10-18
KRZYSZTOF MACIEJ REMBEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-17
2016-10-18
TOMASZ MARCIN MATJASZCZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-17
2016-10-18
TOMASZ MARCIN MATJASZCZUK
PREZES ZARZĄDU
2016-10-18
2017-06-22
2016-03-17
2017-06-22
PM SERVICE24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie