KRS 0000536427
NIP5862293801
REGON36039627500000
NazwaSTRUCTVIEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTRUCTVIEW
Data rejestracji 29 gru 2014 (10 lat temu) 29 gru 2014
Data usunięcia 01 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. KASZUBSKI, 8, GDYNIA, 81-350, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10900,00 PLN
Dane kontaktowe
Email OFFICE@STRUCTVIEW.COM
Dane podatkowe
NIP 5862293801
data rejestracji 30 sty 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)KRZYSZTOF CAŁA
Wspólnik
2014-12-29
2023-02-01
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
MICHAŁ PAWEŁ CZUDOWSKI
Wspólnik
2014-12-29
2023-02-01
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
PAWEŁ MICHAŁ KACZMAREK
Wspólnik
2014-12-29
2023-02-01
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
AGNIESZKA MARIA MELLER
Członek Organu Nadzoru
2014-12-29
2016-06-17
TOMASZ MARCIN MATJASZCZUK
Członek Organu Nadzoru
2014-12-29
2023-02-01
MARCIN POKOJSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-12-29
2023-02-01
PIOTR MARCIN JANCZYK
Członek Organu Nadzoru
2014-12-29
2023-02-01
MARCIN PIOTR BOHN
Członek Organu Nadzoru
2014-12-29
2023-02-01
ANNA TERESA MIKOWSKA PYTEL
Członek Organu Nadzoru
2016-06-17
2023-02-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ W SPRAWACH NIE ZASTRZEŻONYCH DO KOMPETENCJI INNYCH ORGANÓW SPÓŁKI.
KRZYSZTOF CAŁA
PREZES ZARZĄDU
2014-12-29
2023-02-01
PAWEŁ MICHAŁ KACZMAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-12-29
2017-03-10
2014-12-29
2018-10-25
AL. ZWYCIĘSTWA, 96/98, GDYNIA, 81-451, GDYNIA, POLSKA
2018-10-25
2018-11-08
UL. JANOWSKA, 48A, GDYNIA, 81-017, GDYNIA, POLSKA
2208-SEE.711.5.560.2022.1.SK / 2208-22-027985
2022-04-05
2022-07-01
13227.63 PLN
2208-SEW.723.2316.2017
PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDYNI
2208-SEE.711.5.560.2022.1.SK / 2208-22-027985
2022-04-05
2022-07-01
2271.37 PLN
2208-SEW.723.5209.2018
PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDYNI
2208-SEE.711.5.560.2022.1.SK / 2208-22-027985
2022-04-05
2022-07-01
24801.49 PLN
2208-SEW.723.5210.2018
PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDYNI
KM 1050/18
2023-03-09
2024-01-04
885.37 PLN
VI Nc-e 761053/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Iwona Miotk Kancelaria Komornicza nr VIII w Gdyni
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie