KRS 0000606722
NIP5223057011
REGON36393024900000
NazwaMM CARS WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMM CARS WARSZAWA
Data rejestracji 09 mar 2016 (9 lat temu) 09 mar 2016
Data usunięcia 25 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 237, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5223057011
data rejestracji 21 mar 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #45 BUDOWNICTWO #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #662 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAPIOTR WOJCIECH MOZDYNIEWICZ
Prokurent
2016-04-08
2018-07-10
JEDNOOSOBOWA (SAMOISTNA)
PIOTR MOZDYNIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR MOZDYNIEWICZ
Beneficjent
GRZEGORZ MOZDYNIEWICZ
Beneficjent
Wspólnik
2016-03-09
2022-05-25
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ
27816369500000
PIOTR MOZDYNIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
GRZEGORZ MOZDYNIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU ZAWSZE SAMODZIELNIE BĄDŹ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR ZBIGNIEW SODO
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-09
2022-05-25
JAROSŁAW GRZEGORZ WOJAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-09
2018-03-19
PIOTR WOJCIECH MOZDYNIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-11-26
2022-05-25
2016-03-09
2017-02-07
UL. RYŻOWA, 82, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie