KRS 0000606398
NIP5833197816
REGON36392959400000
NazwaMAARIMEX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAARIMEX GROUP
Data rejestracji 10 mar 2016 (9 lat temu) 10 mar 2016
Data usunięcia 12 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. SZAFARNIA, 11, GDAŃSK, 80-755, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 30000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1200
Dane podatkowe
NIP 5833197816
data rejestracji 01 wrz 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA #3213Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘANDRZEJ MIROSŁAW EKIERT
Likwidator
2020-07-20
2022-01-12
OLEKSANDR KALUHIN
Członek Organu Nadzoru
2016-03-10
2017-04-19
ALEKSANDER EKIERT
Członek Organu Nadzoru
2019-07-19
2022-01-12
BOŻENA GABRIELA EKIERT
Członek Organu Nadzoru
2016-03-10
2019-07-19
RADOSŁAW GRZEGORZ THEUS
Członek Organu Nadzoru
2016-03-10
2019-07-19
ANNA GRAŻYNA EKIERT THEUS
Członek Organu Nadzoru
2017-04-19
2022-01-12
KONRAD JÓZEF THEUS
Członek Organu Nadzoru
2019-07-19
2022-01-12
ANNA EKIERT-THEUS
Beneficjent
ANDRZEJ EKIERT
Beneficjent
ANDRZEJ EKIERT
reprezentant
ANNA EKIERT-THEUS
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ANDRZEJ EKIERT
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
MYCHAJLO KALUHIN
PREZES ZARZĄDU
2016-03-10
2017-04-19
ANDRZEJ MIROSŁAW EKIERT
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-10
2017-04-19
ANDRZEJ MIROSŁAW EKIERT
PREZES ZARZĄDU
2017-04-19
2020-07-20
ANNA GRAŻYNA EKIERT THEUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-10
2017-04-19
2016-03-10
2020-07-20
MAARIMEX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
2016-03-10
2019-05-17
UL. DOKI, 1, GDAŃSK, 80-863, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie