KRS 0000605575
NIP7811924552
REGON36389212900000
NazwaPINOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPINOX
Data rejestracji 04 mar 2016 (9 lat temu) 04 mar 2016
Data usunięcia 29 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SOWIA, 6, TARNOWO PODGÓRNE, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #9529Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKYSAKO CONSULTANCY SERVICES LIMITED
Wspólnik
2016-03-04
2019-10-29
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
IZABELA PATRYCJA STOLARSKA
Wspólnik
2016-03-04
2019-10-29
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
MARIUSZ PIOTR STOLARSKI
Likwidator
2018-10-29
2019-10-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAGDALENA MARIA GAPIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-03-04
2018-10-29
2016-03-04
2018-10-29
PINOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie