KRS 0000583646
NIP7811917799
REGON36292457700000
NazwaCOMUNELLO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCOMUNELLO POLSKA
Data rejestracji 04 lis 2015 (9 lat temu) 04 lis 2015
Data usunięcia 28 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SOWIA, 6, TARNOWO PODGÓRNE, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #9529Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA"KYSAKO CONSULTANCY SERVICES LIMITED"
Wspólnik
2015-11-04
2019-10-28
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
IZABELA PATRYCJA STOLARSKA
Wspólnik
2015-11-04
2019-10-28
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 500,00 ZŁ
MARIUSZ PIOTR STOLARSKI
Likwidator
2018-10-30
2019-10-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAGDALENA MARIA GAPIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-11-04
2016-01-13
MARIUSZ PIOTR STOLARSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-01-13
2018-10-30
2015-11-04
2018-10-30
COMUNELLO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie