KRS 0000602890
NIP7561978296
REGON36378276000000
NazwaSHD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EUROPE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSHD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EUROPE
Data rejestracji 22 lut 2016 (9 lat temu) 22 lut 2016
Data usunięcia 01 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. HENRYKA POBOŻNEGO, 1, STRZELCE OPOLSKIE, 47-100, STRZELCE OPOLSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7561978296
data rejestracji 01 maj 2016
status Czynny
29105015041000009030857370
INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2
ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
02105015041000002441429897
INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2
ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
51105015041000009030857362
INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2
ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
73105015041000009030857354
INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2
ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ.MAŁGORZATA AGATA GOMOLA
Wspólnik
2016-02-22
2020-09-11
JAN BOGDAN BRABAŃSKI
Wspólnik
2016-02-22
2023-01-05
EWA IRENA KALLA
Wspólnik
2016-02-22
2020-09-11
AXEL HŐLTJE
Wspólnik
2016-02-22
2019-02-28
ELIZABETH ANN SPARKS
Wspólnik
2016-07-20
2019-02-28
GRZEGORZ CZESŁAW KALLA
Wspólnik
2020-09-11
2023-01-05
STEFAN FRIEDRICH LUX
Wspólnik
2020-09-11
2023-01-05
1963-04-25
GRZEGORZ CZESŁAW KALLA
Beneficjent
KRZYSZTOF RAFAŁ REJSZEK
zgłaszający - członek zarządu
MICHAEL JAN GOMOLA
Beneficjent
JAN BOGDAN BRABAŃSKI
Beneficjent
JAN BOGDAN BRABAŃSKI
Prokurent
2019-05-28
2023-12-01
PROKURA SAMOISTNA
MICHAEL JAN GOMOLA
Prokurent
2019-05-28
2023-12-01
PROKURA SAMOISTNA
PATRICK BRABAŃSKI
Prokurent
2021-10-26
2023-12-01
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ CZESŁAW KALLA
Beneficjent
POSIADA 33,3% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CAREWORK24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POSIADAJĄCEJ 97% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SHD EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
MICHAEL JAN GOMOLA
Beneficjent
POSIADA 33,3 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CAREWORK24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POSIADAJĄCEJ 97% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SHD EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
JAN BOGDAN BRABAŃSKI
Beneficjent
POSIADA 33,3% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CAREWORK24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POSIADAJĄCEJ 93% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SHD EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ SHD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Członek Organu Reprezentacji
2020-09-11
2023-12-01
38573348300000
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-22
2020-09-11
24344643700000
2016-02-22
2020-09-11
CAREWORK24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EUROPE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie