KRS 0000249722
NIP7561894487
REGON16005899800000
NazwaGKT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGKT SERWIS
Data rejestracji 24 sty 2006 (19 lat temu) 24 sty 2006
Data usunięcia 20 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HENRYKA POBOŻNEGO, 1, STRZELCE OPOLSKIE, 47-100, STRZELCE OPOLSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7561894487
data rejestracji 31 sty 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMICHAEL JAN GOMOLA
Beneficjent
GRZEGORZ CZESŁAW KALLA
Beneficjent
WERNER LUDWIG TIGGES
Beneficjent
1950-07-10
WŁODZIMIERZ TRELA
reprezentant
GRZEGORZ KALLA
Wspólnik
2006-01-24
2020-10-20
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,-ZŁOTYCH
WERNER LUDWIG TIGGES
Wspólnik
2006-01-24
2020-10-20
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500,-ZŁOTYCH
1950-07-10
MICHAEL GOMOLA
Wspólnik
2006-01-24
2009-01-22
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500,-ZŁOTYCH
MICHAEL JAN GOMOLA
Wspólnik
2009-01-22
2020-10-20
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500,00 ZŁ
GRZEGORZ KALLA
Prokurent
2014-11-27
2019-05-06
PROKURA SAMOISTNA
MICHAEL JAN GOMOLA
Prokurent
2014-11-27
2019-05-06
PROKURA SAMOISTNA
WŁODZIMIERZ TRELA
Likwidator
2019-05-30
2020-10-20
MICHAEL JAN GOMOLA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
GRZEGORZ CZESŁAW KALLA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WERNER LUDWIG TIGGES
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
GRZEGORZ KALLA
PREZES ZARZĄDU
2006-01-24
2014-11-27
WERNER LUDWIG TIGGES
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-24
2008-02-15
1950-07-10
MICHAEL GOMOLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-24
2009-01-22
MICHAEL JAN GOMOLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-22
2014-11-27
WŁODZIMIERZ TRELA
PREZES ZARZĄDU
2014-11-27
2019-05-30
2006-01-24
2006-10-12
GKT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOPWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-10-12
2019-05-30
GKT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-01-24
2015-03-31
1 MAJA, 7, STRZELCE OPOLSKIE, 47-100, STRZELCE OPOLSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie