KRS 0000602810
NIP8952071879
REGON36375001000000
NazwaAZ LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAZ LOGISTICS
Data rejestracji 17 lut 2016 (9 lat temu) 17 lut 2016
Data usunięcia 25 mar 2022 25 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZWYCIĘSTWA, 14, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8952071879
data rejestracji 18 sie 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #45 BUDOWNICTWO #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWANIELA ANNA NOWAK
Wspólnik
2016-02-17
2016-07-07
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIACE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
JAKUB JAN BAŁAGA
Wspólnik
2016-02-17
2017-07-11
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIACE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
JANUSZ BAŁAGA
Wspólnik
2016-07-07
2017-07-11
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MARCIN KRZYSZTOF TUREK
Wspólnik
2017-07-11
2018-06-29
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ
KATARZYNA NATALIA WRÓBEL
Wspólnik
2017-07-11
2018-06-29
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ
GRZEGORZ DYONIZIAK
Wspólnik
2018-06-29
2022-03-25
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
ANETA SIWEK
Kurator
2022-02-14
2022-03-25
ANETA SIWEK
Kurator
2022-03-21
2022-03-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANIELA ANNA NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-17
2016-07-07
JAKUB JAN BAŁAGA
PREZES ZARZĄDU
2016-02-17
2017-07-11
JANUSZ BAŁAGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-07
2017-07-11
GRZEGORZ DYONIZIAK
PREZES ZARZĄDU
2018-06-29
2020-11-06
KATARZYNA NATALIA WRÓBEL
PREZES ZARZĄDU
2017-07-11
2018-06-29
MARCIN KRZYSZTOF TUREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-07-11
2018-06-29
2016-02-17
2017-07-11
UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, 74, WROCŁAW, 51-166, WROCŁAW, POLSKA
2017-07-11
2017-12-04
UL. ZWYCIĘSTWA, 14, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
2017-12-04
2018-06-29
UL. WARSZAWSKA, 33C, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie