KRS 0000585178
NIP8952057804
REGON36298966000000
NazwaALPHA LOG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALPHA LOG3
Data rejestracji 06 lis 2015 (9 lat temu) 06 lis 2015
Data usunięcia 28 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO.ALPHALOG@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4942 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #45 BUDOWNICTWO #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJWspólnik
2015-11-06
2016-03-17
95 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750 (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
02250984400000
PATRICK WILLIAM MONKAM MONGA
Wspólnik
2016-03-17
2022-06-28
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250ZŁ (TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
GUY PATRICK BABODO
Wspólnik
2016-03-17
2022-06-28
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250ZŁ (TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
JACQUES RENE NGOM TCHIDJO
Wspólnik
2016-03-17
2022-06-28
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250ZŁ (TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
ALAIN CHARLIE TIEMEN KAMBOU
Wspólnik
2016-03-17
2022-06-28
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250ZŁ (TYSIĄC DWIESCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAKUB JAN BAŁAGA
PREZES ZARZĄDU
2015-11-06
2016-03-17
ALAIN CHARLIE TIEMEN KAMBOU
PREZES ZARZĄDU
2016-03-17
2022-06-28
GUY PATRICK BABODO
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-17
2022-06-28
PATRICK WILLIAM MONKAM MONGA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-17
2022-06-28
JACQUES RENE NGOM TCHIDJO
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-17
2022-06-28
2015-11-06
2016-03-17
UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, 74, WROCŁAW, 51-166, WROCŁAW, POLSKA
2016-03-17
2017-08-31
UL. GDAŃSKA, 91/93, ŁÓDŹ, 90-613, ŁÓDŹ, POLSKA
2017-08-31
2019-04-11
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 85/87, ŁÓDŹ, 90-057, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie