KRS 0000601606
NIP9721261190
REGON36371171900000
NazwaMOLARD CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMOLARD CORPORATION
Data rejestracji 11 lut 2016 (9 lat temu) 11 lut 2016
Data usunięcia 11 mar 2019 11 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POZNAŃSKA, 62, POZNAŃ, 60-853, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9721261190
data rejestracji 13 lut 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUWspólnik
2016-02-11
2016-05-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00ZŁ
30262240000000
ROMAN KORZIUK
Wspólnik
2016-05-31
2019-03-11
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000,00 ZŁ
VOLODYMYR SHCHERBINA
Wspólnik
2016-05-31
2019-03-11
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARTA EWA ŻMINKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-02-11
2016-05-31
ROMAN KORZIUK
PREZES ZARZĄDU
2016-05-31
2019-03-11
2016-02-11
2018-04-24
UL. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO, 11E, POZNAŃ, 61-693, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie