KRS 0000599092
NIP1182118882
REGON36365245400000
NazwaKLINIKA SANOBELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKLINIKA SANOBELLO
Data rejestracji 03 lut 2016 (9 lat temu) 03 lut 2016
Data usunięcia 09 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARIANA LANGIEWICZA, 2, IZABELIN C, 05-080, IZABELIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1182118882
data rejestracji 17 lut 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #8891Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2016-02-03
2022-02-09
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁOTYCH
14691453400000
MARZENA JOANNA WŁOCHACZ
Wspólnik
2016-02-03
2022-02-09
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁOTYCH
OLHA BODNAR
Wspólnik
2016-02-03
2020-01-08
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF MIROSŁAW LASKOWSKI
Likwidator
2021-07-13
2022-02-09
PIOTR ANDRZEJ MIKUŚKIEWICZ
Beneficjent
MATEUSZ ŁUKASZ LASKOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF MIROSŁAW LASKOWSKI
reprezentant
PIOTR ANDRZEJ MIKUŚKIEWICZ
Beneficjent
WSPÓLNIK TWA INVEST SP. Z O.O.
MATEUSZ ŁUKASZ LASKOWSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK TWA INVEST SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF MIROSŁAW LASKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-02-03
2021-07-13
MARZENA JOANNA WŁOCHACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-03
2020-01-08
KARINA POLKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-01-08
2021-07-13
OLHA BODNAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-03
2020-01-08
2016-02-03
2021-07-13
KLINIKA SANOBELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie