KRS 0000598743
NIP8883124175
REGON36358092100000
NazwaFIDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFIDUM
Data rejestracji 26 sty 2016 (9 lat temu) 26 sty 2016
Data usunięcia 11 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZABRANIECKA, 8L, WARSZAWA, 03-872, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8883124175
data rejestracji 23 kwi 2020
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7729Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4777Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMAREK MIECZYSŁAW BEDNARZ
Wspólnik
2016-01-26
2022-03-02
3.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 199.950,00 ZŁ
Wspólnik
2022-03-02
2022-05-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200 000,00 ZŁ
36312872400000
MAREK MIECZYSŁAW BEDNARZ
Prokurent
2016-01-26
2018-01-11
SAMOISTNA
MAREK MIECZYSŁAW BEDNARZ
Beneficjent
MAŁGORZATA SZYPURA
zgłaszający - członek zarządu
MAREK MIECZYSŁAW BEDNARZ
Beneficjent
UMOWA SPRZEDAŻY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO LUB POWOŁANIA PROKURENTA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
MAŁGORZATA SZYPURA
PREZES ZARZĄDU
2016-01-26
2022-05-11
KATARZYNA BARTKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-11
2020-01-02
2016-01-26
2016-05-10
UL. WIEJSKA, 12C, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
2016-05-10
2016-09-13
UL. ROLNA, 5, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
2016-09-13
2020-01-09
UL. ŁĘGSKA, 4, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
2020-01-09
2020-06-10
UL. JÓZEFA CHRZANOWSKIEGO, 2, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie