KRS 0000592391
NIP8883123968
REGON36326408300000
NazwaNOBILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNOBILON
Data rejestracji 17 gru 2015 (9 lat temu) 17 gru 2015
Data usunięcia 14 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MAZOWIECKA, 12, WARSZAWA, 00-048, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8883123968
data rejestracji 22 kwi 2020
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7729Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4777Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMAREK MIECZYSŁAW BEDNARZ
Wspólnik
2015-12-17
2022-05-09
3.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 199.950,00 ZŁ
Wspólnik
2022-05-09
2022-12-14
4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
36312872400000
MAREK MIECZYSŁAW BEDNARZ
Beneficjent
SYLWIA KATARZYNA WOJTCZAK-KUJAWA
zgłaszający - członek zarządu
MAREK MIECZYSŁAW BEDNARZ
Prokurent
2015-12-17
2018-01-15
SAMOISTNA
MAREK MIECZYSŁAW BEDNARZ
Beneficjent
UMOWA SPRZEDAŻY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO LUB POWOŁANIA PROKURENTA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
BARTOSZ WOJCIECH MAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-12-17
2020-01-10
SYLWIA KATARZYNA WOJTCZAK KUJAWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-15
2018-10-30
SYLWIA KATARZYNA WOJTCZAK KUJAWA
PREZES ZARZĄDU
2020-01-10
2020-02-25
RAFAŁ KAROL PIWKO
PREZES ZARZĄDU
2020-02-25
2020-12-15
SYLWIA KATARZYNA WOJTCZAK KUJAWA
PREZES ZARZĄDU
2020-12-15
2022-12-14
2015-12-17
2016-05-06
UL. WIEJSKA, 12C, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
2016-05-06
2016-09-20
UL. ROLNA, 5, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
2016-09-20
2022-03-28
UL. ŁĘGSKA, 4, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie