KRS 0000597783
NIP7010543585
REGON36360881000000
NazwaDARCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDARCNET
Data rejestracji 26 sty 2016 (9 lat temu) 26 sty 2016
Data usunięcia 28 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAROLKOWA, 30, WARSZAWA, 01-207, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATOMASZ RYSZARD KRAJEWSKI
Wspólnik
2016-01-26
2021-04-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF ŚLUSARSKI
Wspólnik
2016-01-26
2017-05-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
ANNA MARIA SŁOWIK
Wspólnik
2016-01-26
2017-05-10
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1300,00 ZŁ
ŁUKASZ ŁUKASZEWSKI
Wspólnik
2017-05-10
2019-10-14
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800,00 ZŁ.
TOMASZ RYSZARD KRAJEWSKI
Likwidator
2019-10-14
2021-04-28
TOMASZ RYSZARD KRAJEWSKI
Beneficjent
TOMASZ RYSZARD KRAJEWSKI
reprezentant
TOMASZ RYSZARD KRAJEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ORAZ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO.
TOMASZ RYSZARD KRAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-26
2019-10-14
2016-01-26
2017-05-10
MULTIWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-05-10
2019-10-14
DARCNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-01-26
2017-05-10
UL. HOŻA, 57, WARSZAWA, 00-681, WARSZAWA, POLSKA
2017-05-10
2019-10-14
UL. WOŁOSKA, 9, WARSZAWA, 02-583, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie