KRS 0000597035
NIP7831736210
REGON36350477100000
NazwaLENSO SERWIS M. RADKE I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaLENSO SERWIS M. RADKE I WSPÓLNICY
Data rejestracji 15 sty 2016 (9 lat temu) 15 sty 2016
Data usunięcia 29 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. ANTONIEGO MADALIŃSKIEGO, 3, POZNAŃ, 61-509, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7831736210
data rejestracji 22 sty 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHMAREK ADAM RADKE
Wspólnik
2016-01-15
2021-12-29
GRZEGORZ IRENEUSZ PĘDZISZ
Wspólnik
2016-01-15
2021-12-29
PIOTR MARIUSZ ZUBE
Wspólnik
2016-01-15
2019-09-24
TOMASZ DANYLUK
Wspólnik
2016-01-15
2021-12-29
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ WSPÓLNICY, PRZY CZYM WSPÓLNIK MAREK RADKE JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
MAREK ADAM RADKE
Członek Organu Reprezentacji
2016-01-15
2021-12-29
GRZEGORZ IRENEUSZ PĘDZISZ
Członek Organu Reprezentacji
2016-01-15
2021-12-29
PIOTR MARIUSZ ZUBE
Członek Organu Reprezentacji
2016-01-15
2019-09-24
TOMASZ DANYLUK
Członek Organu Reprezentacji
2016-01-15
2021-12-29
2016-01-15
2019-05-23
UL. 28 CZERWCA 1956 R., 398, POZNAŃ, 61-441, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie