KRS 0000508761
NIP7831712652
REGON30272226000000
NazwaLENSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLENSO
Data rejestracji 09 maj 2014 (10 lat temu) 09 maj 2014
Data usunięcia 01 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ANTONIEGO MADALIŃSKIEGO, 3, POZNAŃ, 61-509, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 116875,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7831712652
data rejestracji 20 maj 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 gru 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHMAREK ADAM RADKE
Beneficjent
MAREK ADAM RADKE
zgłaszający - członek zarządu
MAREK RADKE
Wspólnik
2014-05-09
2023-03-23
104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.000,00 ZŁ
GRZEGORZ PĘDZISZ
Wspólnik
2014-05-09
2023-03-23
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
PIOTR ZUBE
Wspólnik
2014-05-09
2019-08-22
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁ
TOMASZ DANYLUK
Wspólnik
2014-05-09
2023-03-23
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
Wspólnik
2020-12-31
2023-03-23
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.875,00 ZŁ
36276139400000
Wspólnik
2023-03-23
2023-12-01
187 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 116.875,00 ZŁ
01261118300000
MAREK ADAM RADKE
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 5 UPPPOFT
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiGDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WSPÓLNIE. PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
PIOTR ZUBE
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-09
2019-06-19
TOMASZ DANYLUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-09
2023-03-23
MAREK RADKE
PREZES ZARZĄDU
2014-05-09
2023-12-01
GRZEGORZ PĘDZISZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-09
2023-03-23
2014-05-09
2019-05-23
28 CZERWCA 1956 R., 398, POZNAŃ, 61-441, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie