KRS 0000594421
NIP5272752343
REGON36310180800000
NazwaALBERO INVEST - 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALBERO INVEST - 1
Data rejestracji 30 gru 2015 (9 lat temu) 30 gru 2015
Data usunięcia 27 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PAŃSKA, 73, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272752343
data rejestracji 30 lis 2015
status Czynny
79249000050000460032606233
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
44249000050000453048512579
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
28249000050000460089847045
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
23249000050000460000101959
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAART OF INVESTING - 1 S.C.SP.
Wspólnik
2016-07-04
2017-01-27
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.900,00 ZŁ
P1 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2015-12-30
2016-07-04
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.900,00 ZŁ
142113530
TOMASZ TUMAS
Beneficjent
ZBIGNIEW RADZYŃSKI
Beneficjent
TOMASZ TUMAS
zgłaszający - członek zarządu
ZBIGNIEW RADZYŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ TUMAS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ZBIGNIEW RADZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU CO NAJMNIEJ DWUOSOBOWEGO: A) 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB B) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; W SZCZEGÓLNOŚCI JEŚLI PRZEZ SPÓŁKĘ ZOSTANIE UDZIELONA PROKURA ŁĄCZNA, WÓWCZAS DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH.
ŁUKASZ PIOTR CUDEK
PREZES ZARZĄDU
2015-12-30
2017-01-27
2015-12-30
2017-01-27
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-30
2017-01-27
ALBERO INVEST - 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-30
2017-01-27
UL. PAŃSKA, 73, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA
2015-12-30
2017-01-27
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-12-30
2017-01-27
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2015-12-30
2017-01-27
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2015-12-30
2017-01-27
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2015-12-30
2017-01-27
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-12-30
2017-01-27
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2015-12-30
2017-01-27
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2015-12-30
2017-01-27
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie