KRS 0000593089
NIP6070082331
REGON36301313900000
NazwaTYRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaTYRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 04 sty 2016 (9 lat temu) 04 sty 2016
Data usunięcia 29 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. GUMOWA, 6, BUDZYŃ, 64-840, BUDZYŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANDRZEJ KABAT
Wspólnik
2016-01-04
2023-12-29
TADEUSZ KABAT
Wspólnik
2016-01-04
2021-01-20
MONIKA ANGELIKA KABAT
Wspólnik
2016-01-04
2016-07-25
MAGDALENA KABAT
Wspólnik
2016-01-04
2016-07-25
Wspólnik
2016-01-04
2023-12-29
30213112200000
KATARZYNA ANNA KABAT
Wspólnik
2016-01-04
2016-07-25
ALEKSANDRA KABAT-MAĆKOWIAK
Wspólnik
2016-01-04
2016-07-25
ANDRZEJ KABAT
Beneficjent
ANDRZEJ KABAT
reprezentant
ANDRZEJ KABAT
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TYRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE, PRZY CZYM KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ: TYRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BUDZYNIU, KTÓRĄ REPREZENTUJE ZARZĄD ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYM SPOSOBEM REPREZENTACJI: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPÓŁCE POD FIRMĄ: TYRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWOŁANO ZARZĄD W SKŁADZIE: ANDRZEJ KABAT - PREZES ZARZĄDU, TADEUSZ KABAT - WICEPREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2016-01-04
2023-12-29
30213112200000
2016-01-04
2016-07-21
KABAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie