KRS 0000592977
NIP7831735239
REGON36327636000000
NazwaCROSS EYES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCROSS EYES POLSKA
Data rejestracji 21 gru 2015 (9 lat temu) 21 gru 2015
Data usunięcia 21 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA DUBOIS, 10, WARSZAWA, 00-188, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12074950,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7831735239
data rejestracji 12 sty 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAWspólnik
2015-12-21
2016-03-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
30226663200000
MARCIN TETERYCZ
Wspólnik
2016-03-02
2021-05-21
144.895 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.244.750,00 ZŁ
MONIKA TETERYCZ
Wspólnik
2016-03-02
2021-05-21
48302 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.415.100,00 ZŁ
FRANCISZEK TETERYCZ
Wspólnik
2016-03-02
2021-05-21
48.302 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.415.100,00 ZŁ
FRANCISZEK TETERYCZ
Beneficjent
MONIKA TETERYCZ
Beneficjent
MARCIN TETERYCZ
reprezentant
MARCIN TETERYCZ
Likwidator
2020-07-27
2021-05-21
FRANCISZEK TETERYCZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MONIKA TETERYCZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
BOGDAN JACEK DUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-21
2016-03-02
MONIKA TETERYCZ
PREZES ZARZĄDU
2016-03-02
2017-02-20
MARCIN TETERYCZ
PREZES ZARZĄDU
2017-02-20
2020-07-27
2015-12-21
2017-02-20
SNOWFINCH 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-02-20
2020-07-27
CROSS EYES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-21
2016-11-14
UL. SEWERYNA MIELŻYŃSKIEGO, 14, POZNAŃ, 61-725, POZNAŃ, POLSKA
2016-11-14
2017-02-20
UL. STANISŁAWA DUBOIS, 10, WARSZAWA, 00-188, WARSZAWA, POLSKA
2017-02-20
2018-12-04
RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie