KRS 0000592761
NIP5223049388
REGON36330483600000
NazwaWAMIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWAMIKO
Data rejestracji 21 gru 2015 (9 lat temu) 21 gru 2015
Data usunięcia 08 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GÓRCZEWSKA, 53, WARSZAWA, 01-401, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5223049388
data rejestracji 01 sty 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEIWONA EWA KOTARSKA ŚWISZCZ
Wspólnik
2015-12-21
2018-11-09
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,- ZŁOTYCH
MICHAŁ WÓJCIKOWSKI
Wspólnik
2015-12-21
2018-11-09
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,- ZŁOTYCH
NATALIIA KOSENKO
Wspólnik
2018-11-09
2024-04-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
JAN SOBIECKI
PREZES ZARZĄDU
2018-02-12
2018-06-13
MIROSŁAW TADEUSZ KOPCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-11-09
2024-04-08
IWONA EWA KOTARSKA ŚWISZCZ
PREZES ZARZĄDU
2015-12-21
2018-02-12
MICHAŁ WÓJCIKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-12-21
2018-02-12
2015-12-21
2018-02-12
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 25, WARSZAWA, 00-508, WARSZAWA, POLSKA
1440-SEE.711.DK.1559.2021/BA
2021-12-31
2022-04-20
1795.54 PLN
1440-723.41970.2021
Urząd Skarbowy Warszawa - Wola
1440-SEE.711.DK.1559.2021/BA
2021-12-31
2022-04-20
69.38 PLN
1440-723.41974.2021
Urząd Skarbowy Warszawa - Wola
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie