KRS 0000592744
NIP6521726085
REGON36326733100000
NazwaB.H.PODBESKIDZIE ŚRODKI OCHRONY PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaB.H.PODBESKIDZIE ŚRODKI OCHRONY PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 17 gru 2015 (9 lat temu) 17 gru 2015
Data usunięcia 15 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. STAROWIEJSKA, 2, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-502, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6521726085
data rejestracji 29 gru 2015
status Czynny
41105010701000009081096597
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
10114010490000425367001002
mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała
pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
20102013900000670205455904
PKO Oddział 1 w Bielsku-Białej
ul. 11 Listopada 67 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
25102013900000650205455912
PKO Oddział 1 w Bielsku-Białej
ul. 11 Listopada 67 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
37114010490000425367001001
mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała
pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
42105010701000009081077373
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
62102025280000040204830511
PKO Oddział 1 w Tychach
ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA
74105010701000009032126717
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
96114010490000425367001006
mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała
pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
97105010701000009032126691
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJBOGUSŁAW SEBASTIAN PASTERNAK
Wspólnik
2015-12-17
2023-02-15
Wspólnik
2015-12-17
2023-02-15
36271381100000
BOGUSŁAW SEBASTIAN PASTERNAK
Prokurent
2017-01-10
2022-03-14
PROKURA SAMOISTNA
ANNA ELŻBIETA CHRAPEK
Prokurent
2022-03-14
2023-02-15
PROKURA SAMOISTNA
PETER JOHN VENTRESS
Beneficjent
1960-12-03
FRANK ANDRE VAN ZANTEN
Beneficjent
1967-02-24
BOGUSŁAW SEBASTIAN PASTERNAK
zgłaszający - członek zarządu
JACQUELINE THERESA SIMMONDS
Beneficjent
1963-08-28
BOGUSŁAW SEBASTIAN PASTERNAK
Beneficjent
NATANIEL PASTERNAK
Beneficjent
PATRYCJA KATARZYNA KLUKA
Beneficjent
RICHARD DAVID HOWES
Beneficjent
1969-09-21
LLOYD MARK PITCHFORD
Beneficjent
1971-08-07
STEPHAN RONALD NANNINGA
Beneficjent
1957-04-13
PETER JOHN VENTRESS
Beneficjent
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SELECTUSER LIMITED POSIADAJĄCEJ 65% UDZIAŁÓW SPÓŁKI SAFETY FIRST PPE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
FRANK ANDRE VAN ZANTEN
Beneficjent
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SELECTUSER LIMITED POSIADAJĄCEJ 65% UDZIAŁÓW SPÓŁKI SAFETY FIRST PPE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
JACQUELINE THERESA SIMMONDS
Beneficjent
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SELECTUSER LIMITED POSIADAJĄCEJ 65% UDZIAŁÓW SPÓŁKI SAFETY FIRST PPE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
BOGUSŁAW SEBASTIAN PASTERNAK
Beneficjent
FUNDATOR, PREZES ZARZĄDU I BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ BOGUSŁAWA PASTERNAK UPRAWNIONY DO 80% ŚWIADCZEŃ Z FUNDACJI, POSIADAJĄCEJ 35% UDZIAŁÓW SPÓŁKI SAFETY FIRST PPE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
NATANIEL PASTERNAK
Beneficjent
BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ BOGUSŁAWA PASTERNAK UPRAWNIONY DO 19% ŚWIADCZEŃ Z FUNDACJI, POSIADAJĄCEJ 35% UDZIAŁÓW SPÓŁKI SAFETY FIRST PPE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
PATRYCJA KATARZYNA KLUKA
Beneficjent
BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ BOGUSŁAWA PASTERNAK UPRAWNIONY DO 1% ŚWIADCZEŃ Z FUNDACJI, POSIADAJĄCEJ 35% UDZIAŁÓW SPÓŁKI SAFETY FIRST PPE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
RICHARD DAVID HOWES
Beneficjent
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SELECTUSER LIMITED POSIADAJĄCEJ 65% UDZIAŁÓW SPÓŁKI SAFETY FIRST PPE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
LLOYD MARK PITCHFORD
Beneficjent
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SELECTUSER LIMITED POSIADAJĄCEJ 65% UDZIAŁÓW SPÓŁKI SAFETY FIRST PPE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
STEPHAN RONALD NANNINGA
Beneficjent
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SELECTUSER LIMITED POSIADAJĄCEJ 65% UDZIAŁÓW SPÓŁKI SAFETY FIRST PPE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
VINODKA MURRIA
Beneficjent
CZŁONEK RADY DYREKTORÓW BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SELECTUSER LIMITED POSIADAJĄCEJ 65% UDZIAŁÓW SPÓŁKI SAFETY FIRST PPE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIK BĘDĄCY KOMPLEMENTARIUSZEM.KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ B.H.PODBESKIDZIE ŚRODKI OCHRONY PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ,ROZPORZĄDZENIA PRAWAMI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU KTÓREJ UPOWAŻNIONY JEST: 1.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A)PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B)DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST BOGUSŁAW PASTERNAK
Członek Organu Reprezentacji
2015-12-17
2023-02-15
36271381100000
2015-12-17
2016-01-08
UL. LEGIONÓW, 93C, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-502, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA
2016-01-08
2021-01-25
UL. LEGIONÓW, 92C, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-502, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie