KRS 0000591943
NIP8133711721
REGON36326006200000
NazwaINVICTUS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaINVICTUS
Data rejestracji 17 gru 2015 (9 lat temu) 17 gru 2015
Data usunięcia 15 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MIKOŁAJA REJA, 10, RZESZÓW, 35-211, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6491Z LEASING FINANSOWY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJGRZEGORZ JĘDRZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-12-17
2024-02-15
MAREK ROMAN PASTWA
Członek Organu Nadzoru
2015-12-17
2022-05-04
WOJCIECH JĘDRZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-12-17
2024-02-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE - POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH). KWOTY WSKAZANE W OPISIE SPOSOBU REPREZENTACJI SPÓŁK, W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ POWTARZAJĄCYCH SIĘ I STOSUNKÓW CIĄGŁYCH, OZNACZAJĄ SUMĘ ŚWIADCZEŃ ZA CAŁY OKRES OBOWIĄZYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ, A GDY CZYNNOŚĆ PRAWNA ZOSTAŁA ZAWARTA NA CZAS NIEOKREŚLONY SUMĘ ŚWIADCZEŃ ZA OKRES JEDNEGO ROKU.
CZESŁAW PIOTROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-12-17
2023-11-29
VOLODYMYRA MARTSENYUKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-12-17
2016-06-17
2015-12-17
2018-05-02
AL. TADEUSZA REJTANA, 20, RZESZÓW, 35-310, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie